1. juli 2015Jane Petersen forlater styretP.G. PETERSEN HOLDING A/SJane Petersen forlater styret for P.G. PETERSEN HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juli 2015Jane Petersen forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010Jane Petersen forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010 etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2015Jane Petersen forlater ledelsenP.G. PETERSEN HOLDING A/SJane Petersen forlater ledelsen for P.G. PETERSEN HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. mai 2015Overskudd på DKK 1,9 mio.P.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2015Underskudd på DKK 1,3 mio.ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2014Overskudd på DKK 1,2 mio.P.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2014Overskudd på DKK 1,1 mio.ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2013AdresseendringANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010 flytter fra Hellerup til Gilleleje. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2013Jane Petersen blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010Jane Petersen erstatter Jan Hansen i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 12. MARTS 2010 etter en periode på 4 år.Se mere
16. mai 2013Overskudd på DKK 2,9 mio.P.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortP.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2011Jane Petersen forlater styretAVANTI WIND SYSTEMS A/SJane Petersen forlater styret for AVANTI WIND SYSTEMS A/S etter en periode på 12 år.Se mere
19. august 2011Jane Petersen forlater styretSILKEBORG STIGEFABRIK A/SJane Petersen forlater styret for SILKEBORG STIGEFABRIK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
19. august 2011Jane Petersen forlater styretAVANTI WSH A/SJane Petersen forlater styret for AVANTI WSH A/S etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortP.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2011AdresseendringP.G. PETERSEN HOLDING A/SP.G. PETERSEN HOLDING A/S flytter fra Frederikshavn til Gilleleje. Jane Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2011Jane Petersen blir med i styretP.G. PETERSEN HOLDING A/SJane Petersen blir med i styret for P.G. PETERSEN HOLDING A/S.Se mere
4. april 2011Jane Petersen blir med i ledelsenP.G. PETERSEN HOLDING A/SJane Petersen erstatter Lars Sigurd Espersen i ledelsen for P.G. PETERSEN HOLDING A/S etter en periode på 6 år.Se mere
1. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortAVANTI WSH A/SAVANTI WSH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jane Petersen er medlem av styret.Se mere
1. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSILKEBORG STIGEFABRIK A/SSILKEBORG STIGEFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jane Petersen er medlem av styret.Se mere