12. mai 2004Jane Vinding Wilkes forlater styretMULTI GRUPPEN ApSJane Vinding Wilkes forlater styret for MULTI GRUPPEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortMULTI GRUPPEN A/SMULTI GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere
28. november 2003Janne Margrethe Gade blir ny styrelederMULTI GRUPPEN A/SJanne Margrethe Gade erstatter Flemming Stubbe som styreleder hos MULTI GRUPPEN A/S etter en periode på 2 år. Jane Vinding Wilkes er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortMULTI GRUPPEN A/SMULTI GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Endring i eierkretsenMULTI GRUPPEN A/SJens Jørn From registrert som reell eier av MULTI GRUPPEN A/S. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere
24. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortMULTI GRUPPEN A/SMULTI GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere
7. desember 2001Flemming Stubbe blir ny styrelederMULTI GRUPPEN A/SFlemming Stubbe erstatter Jan Radil som styreleder hos MULTI GRUPPEN A/S etter en periode på 1 år. Jane Vinding Wilkes er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2001StiftelseMULTI GRUPPEN A/SMULTI GRUPPEN A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere
26. juni 2000Jane Vinding Wilkes blir med i styretMULTI HUS ApSJane Vinding Wilkes blir med i styret for MULTI HUS ApS.Se mere
26. juni 2000Niels Thomas Wilkes blir med i ledelsenMULTI HUS ApSNiels Thomas Wilkes blir med i ledelsen for MULTI HUS ApS. Jane Vinding Wilkes er medlem av styret.Se mere