11. januar 2021 · Mester TidendeNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelserSamtidigt er Nis Erling Uldall-Jessen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Janne Birkelund Madsen (kilde: Les artikkel
8. januar 2021 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelserSamtidigt er Nis Erling Uldall-Jessen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Janne Birkelund Madsen (kilde: Les artikkel
4. januar 2021Janne Birkelund Madsen forlater styretFrederiks smede og montage A/SJanne Birkelund Madsen forlater styret for Frederiks smede og montage A/S etter en periode på 8 år.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenFREDERIKS SMEDE & VVS A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av FREDERIKS SMEDE & VVS A/S. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 1,9 mio.FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2019Overskudd på DKK 1,9 mio.FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
27. september 2017Overskudd på DKK 620.134 FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
16. januar 2017Regnskap for 2016 omgjortFREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
20. september 2016Overskudd på DKK 851.076 FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
11. november 2015Overskudd på DKK 333.152 FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2014Overskudd på DKK 300.910 FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2013Overskudd på DKK 17.534 FREDERIKS SMEDE & VVS A/SFREDERIKS SMEDE & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Janne Birkelund Madsen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2013Janne Birkelund Madsen blir med i styretFREDERIKS SMEDE & VVS A/SJanne Birkelund Madsen erstatter Hans Houlind i styret for FREDERIKS SMEDE & VVS A/S etter en periode på 2 år.Se mere