21. desember 1998Janne Jacobsen forlater styretEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSJanne Jacobsen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS etter en periode på 9 år.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1997 offentligjortEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
12. august 1996Hanne Friis forlater styretEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSHanne Friis forlater styret for EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS etter en periode på 6 år. Janne Jacobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juli 1996Mogens Skouenborg forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSMogens Skouenborg forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS etter en periode på 6 år. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
12. mai 1996Willy Jespersen Friis blir med i styretEJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSWilly Jespersen Friis blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS. Janne Jacobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. februar 1991Nytt navn: EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApSVICH 2372 ApSVICH 2372 ApS skifter navn til EJENDOMSSELSKABET ORMSLEVVEJ 2. 8260 VIBY J. ApS. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
15. februar 1991Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 2372 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 2372 ApS etter en periode på 9 måneder. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 1990StiftelseVICH 2372 ApSVICH 2372 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Janne Jacobsen er medlem av styret.Se mere