23. september 2019Endring i eierkretsenSelskabet af 17/6 2019 ApSJanni Laursen er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af 17/6 2019 ApS.Se mere
20. august 2019Janni Laursen forlater ledelsenSelskabet af 17/6 2019 ApSJanni Laursen forlater ledelsen for Selskabet af 17/6 2019 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSelskabet af 17/6 2019 ApSTidligere status: Normal. Janni Laursen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. juni 2019Nytt navn: Selskabet af 17/6 2019 ApSHOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS skifter navn til Selskabet af 17/6 2019 ApS. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2018AdresseendringHOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS flytter fra Støvring til Silkeborg. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2018Underskudd på DKK 3.953 HOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2017Underskudd på DKK 95.645 HOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2017AdresseendringHOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS flytter fra Silkeborg til Støvring. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 16.629 HOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2016AdresseendringHOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2015AdresseendringHOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS flytter fra Holstebro til Silkeborg. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2015Endring i eierkretsenHOUSE OF COAL ApSMartin Hundborg registrert som reell eier av HOUSE OF COAL ApS. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2015Martin Hundborg blir med i ledelsenHOUSE OF COAL ApSMartin Hundborg erstatter Anita Larsen i ledelsen for HOUSE OF COAL ApS etter en periode på 2 år. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2015Underskudd på DKK 44.450 HOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2014Underskudd på DKK 7.064 HOUSE OF COAL ApSHOUSE OF COAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. juni 2013 til 31. desember 2013. Janni Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Janni Laursen blir med i ledelsenHOUSE OF COAL ApSJanni Laursen erstatter Birgitte Jørgensen i ledelsen for HOUSE OF COAL ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
1. april 2014Endring i eierkretsenHOUSE OF COAL ApSJanni Laursen registrert som reell eier av HOUSE OF COAL ApS.Se mere