2. januarNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberJ. Buch Invest ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 4.377 J. Buch Invest ApSJ. Buch Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 679.868 Hotel-Klippen ApSHotel-Klippen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 106.334 Dansk Lamaudlejning ApSDansk Lamaudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 1,7 mio.Buch Thorborg ApSBuch Thorborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Endring i eierkretsenAMINO ApSJannie Buch Thorborg registrert som reell eier av AMINO ApS.Se mere
4. september 2023Endring i eierkretsenLauv ApSJannie Buch Thorborg er ikke lenger registrert som reell eier av Lauv ApS.Se mere
15. juni 2023Jannie Buch Thorborg forlater ledelsenTherns ApSJannie Buch Thorborg forlater ledelsen for Therns ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenTherns ApSJannie Buch Thorborg er ikke lenger registrert som reell eier av Therns ApS.Se mere
31. desember 2022Overskudd på DKK 15.827 J. Buch Invest ApSJ. Buch Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 270.274 Dansk Lamaudlejning ApSDansk Lamaudlejning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.Buch Thorborg ApSBuch Thorborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 845.181 Hotel-Klippen ApSHotel-Klippen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2022AdresseendringTherns ApSTherns ApS flytter til ny adresse i Gudhjem. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022 · HerognuBuch Thorborg: Vi kaster med tingBølgerne kan nemlig gå meget højt hos Martin Thorborg og Jannie Buch Thorborg, der har kastet sig over hoteldrift på Bornholm. Les artikkel
13. april 2022StiftelseLauv ApSLauv ApS stiftes i bransjen restauranter. Jannie Buch Thorborg eier 25% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Jannie Buch Thorborg blir med i ledelsenTherns ApSJannie Buch Thorborg blir med i ledelsen for Therns ApS.Se mere
1. januar 2022Ny status NORMALTherns ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021StiftelseTherns ApSTherns ApS stiftes i bransjen hoteller. Jannie Buch Thorborg eier 50% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 283.432 Buch Thorborg ApSBuch Thorborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2020 til 30. juni. Jannie Buch Thorborg er medlem af ledelsen.Se mere