20. januar 2023Carsten Nielsen blir adm. direktørGave-banditten Holding ApSCarsten Nielsen erstatter Jannie Busch som adm. direktør i Gave-banditten Holding ApS.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Almindelig rengøring i bygningerGave-banditten Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. desember 2022Jannie Busch forlater ledelsenRyge-banditten ApSJannie Busch forlater ledelsen for Ryge-banditten ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. desember 2022Endring i eierkretsenRyge-banditten ApSJannie Busch er ikke lenger registrert som reell eier av Ryge-banditten ApS.Se mere
20. desember 2022Endring i eierkretsenGave-banditten Holding ApSJannie Busch er ikke lenger registrert som reell eier av Gave-banditten Holding ApS.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 368.542 Ryge-banditten ApSRyge-banditten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jannie Busch er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 32.928 Gave-banditten Holding ApSGave-banditten Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2021 til 31. desember 2021. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. august 2021Endring i eierkretsenRyge-banditten Holding ApSJannie Busch er ikke lenger registrert som reell eier av Ryge-banditten Holding ApS.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 147.381 Ryge-banditten ApSRyge-banditten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jannie Busch er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 11.348 Ryge-banditten ApSRyge-banditten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jannie Busch er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2021Ny status NORMALRyge-banditten ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jannie Busch er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2021Jannie Busch blir med i ledelsenRyge-banditten ApSJannie Busch blir med i ledelsen for Ryge-banditten ApS.Se mere
10. januar 2021StiftelseGave-banditten Holding ApSGave-banditten Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. oktober 2020Jannie Busch slutter som adm. direktørRyge-banditten Holding ApSJannie Busch slutter som adm. direktør i Ryge-banditten Holding ApS.Se mere
14. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRyge-banditten ApSTidligere status: Normal. Jannie Busch eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2019Overskudd på DKK 125.034 Ryge-banditten ApSRyge-banditten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jannie Busch eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2019Overskudd på DKK 109.029 Ryge-banditten Holding ApSRyge-banditten Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. april 2019Ny status NORMALRyge-banditten Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRyge-banditten Holding ApSTidligere status: Normal. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRyge-banditten Holding ApSTidligere status: Normal. Jannie Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere