13. septemberAdresseendringAT Ejendomsinvest ApSAT Ejendomsinvest ApS flytter til ny adresse i Frederiksværk. Jannik Strate Jespersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. augustNytt navn: JS Murermester ApSJ. Strate Holding ApSJ. Strate Holding ApS skifter navn til JS Murermester ApS. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilUnderskudd på DKK 10.703 J. Strate Holding ApSJ. Strate Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsNytt navn: J. Strate Holding ApSJS Murermester ApSJS Murermester ApS skifter navn til J. Strate Holding ApS. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 244.710 AT Ejendomsinvest ApSAT Ejendomsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jannik Strate Jespersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. november 2023Endring i eierkretsenAT Ejendomsinvest ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av AT Ejendomsinvest ApS. Jannik Strate Jespersen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
31. mars 2023Endring i eierkretsenAT Ejendomsinvest ApSJannik Strate Jespersen registrert som reell eier av AT Ejendomsinvest ApS.Se mere
24. mars 2023Overskudd på DKK 23.016 JS Murermester ApSJS Murermester ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 180.973 JS Murermester ApSJS Murermester ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 111.094 JS Murermester ApSJS Murermester ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Overskudd på DKK 120.241 JS Murermester ApSJS Murermester ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. mars 2019 til 31. desember 2019. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2019StiftelseJS Murermester ApSJS Murermester ApS stiftes i bransjen murere. Jannik Strate Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere