27. marsJaqueline Christiansen forlater ledelsenJA-KI Ejendomme ApSJaqueline Christiansen forlater ledelsen for JA-KI Ejendomme ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. marsJaqueline Christiansen forlater ledelsenJA-KI Teknik og rådgivning ApSJaqueline Christiansen forlater ledelsen for JA-KI Teknik og rådgivning ApS etter en periode på 1 år.Se mere
22. marsNatacha Leth Christiansen blir med i ledelsenJA-KI Ejendomme ApSNatacha Leth Christiansen blir med i ledelsen for JA-KI Ejendomme ApS. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsNatacha Leth Christiansen blir med i ledelsenJA-KI Holding ApSNatacha Leth Christiansen erstatter Jaqueline Christiansen i ledelsen for JA-KI Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. marsNatacha Leth Christiansen blir med i ledelsenJA-KI Teknik og rådgivning ApSNatacha Leth Christiansen blir med i ledelsen for JA-KI Teknik og rådgivning ApS. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januarOverskudd på DKK 140.482 JA-KI Holding ApSJA-KI Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. september 2022 til 30. juni 2023. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarUnderskudd på DKK 63.190 JA-KI Ejendomme ApSJA-KI Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. september 2022 til 30. juni 2023. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 219.524 JA-KI Teknik og rådgivning ApSJA-KI Teknik og rådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. oktober 2022 til 30. juni 2023. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2023Endring i eierkretsenJA-KI Ejendomme ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av JA-KI Ejendomme ApS. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2023Endring i eierkretsenJA-KI Holding ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av JA-KI Holding ApS. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2023Endring i eierkretsenJA-KI Teknik og rådgivning ApSKimmy Frank Olesen er ikke lenger registrert som reell eier av JA-KI Teknik og rådgivning ApS. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023Jaqueline Christiansen forlater ledelsenMF & KO HOLDING ApSJaqueline Christiansen forlater ledelsen for MF & KO HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenMF & KO HOLDING ApSJaqueline Christiansen er ikke lenger registrert som reell eier av MF & KO HOLDING ApS.Se mere
23. januar 2023AdresseendringMF & KO HOLDING ApSMF & KO HOLDING ApS flytter fra Hemmet til Nørre Nebel. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 108.966 MF & KO HOLDING ApSMF & KO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2022StiftelseJA-KI Teknik og rådgivning ApSJA-KI Teknik og rådgivning ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2022StiftelseJA-KI Ejendomme ApSJA-KI Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022StiftelseJA-KI Holding ApSJA-KI Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Underskudd på DKK 108.966 MF & KO HOLDING ApSMF & KO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jaqueline Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2021Endring i eierkretsenMF & KO HOLDING ApSJaqueline Christiansen registrert som reell eier av MF & KO HOLDING ApS.Se mere