30. maiNy bransje: Kombinerede serviceydelserO'Jacks ApSTidligere bransje: Event catering. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 65.425 SmilBringer ApSSmilBringer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarUnderskudd på DKK 865 Jashar Holding ApSJashar Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarUnderskudd på DKK 865 O'Jacks ApSO'Jacks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2023Underskudd på DKK 3.686 O'Jacks ApSO'Jacks ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2022 til 31. desember 2022. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2023Overskudd på DKK 58.413 SmilBringer ApSSmilBringer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2023Underskudd på DKK 3.686 Jashar Holding ApSJashar Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2022 til 31. desember 2022. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. august 2022AdresseendringSmilBringer ApSSmilBringer ApS flytter fra Brønshøj til Aalborg SV. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 105.562 SmilBringer ApSSmilBringer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022StiftelseO'Jacks ApSO'Jacks ApS stiftes i bransjen event catering. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2022StiftelseJashar Holding ApSJashar Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jashar Rismankar er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juli 2021Regnskap for 2020 omgjortSmilBringer ApSSmilBringer ApS gjør om regnskapet for perioden 22. juni 2020 til 31. desember 2020. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 49.016 SmilBringer ApSSmilBringer ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. juni 2020 til 31. desember 2020. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2020Endring i eierkretsenRismankar Holding IVSJashar Rismankar er ikke lenger registrert som reell eier av Rismankar Holding IVS.Se mere
21. september 2020Ny status UNDER KONKURSRismankar Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jashar Rismankar eier 100% av virksomheten.Se mere
22. juni 2020StiftelseSmilBringer ApSSmilBringer ApS stiftes i bransjen event catering. Jashar Rismankar er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRismankar Holding IVSTidligere status: Normal. Jashar Rismankar eier 100% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2018Jashar Rismankar forlater ledelsenRismankar Holding IVSJashar Rismankar forlater ledelsen for Rismankar Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
6. mars 2018Svend Jørgen Jensen blir med i styretDjinni ApSSvend Jørgen Jensen erstatter Jashar Rismankar i styret for Djinni ApS etter en periode på 1 år.Se mere
5. januar 2018Jashar Rismankar slutter som adm. direktørDjinni ApSJashar Rismankar slutter som adm. direktør i Djinni ApS.Se mere