23. februar 1998Jason (Jong Sun) Kim forlater styretTELSON EUROPE A/SJason (Jong Sun) Kim forlater styret for TELSON EUROPE A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
7. juni 1997Nytt navn: TELSON EUROPE A/SA/S PSE 38 NR. 1849A/S PSE 38 NR. 1849 skifter navn til TELSON EUROPE A/S. Jason (Jong Sun) Kim er medlem av styret.Se mere
6. juni 1997Jason (Jong Sun) Kim blir med i styretA/S PSE 38 NR. 1849Jason (Jong Sun) Kim blir med i styret for A/S PSE 38 NR. 1849.Se mere
6. juni 1997Lars Bach Jørler blir med i ledelsenA/S PSE 38 NR. 1849Lars Bach Jørler erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for A/S PSE 38 NR. 1849 etter en periode på 6 måneder. Jason (Jong Sun) Kim er medlem av styret.Se mere