16. november 2022Jason Paul Lund forlater styretDOMS ApSJason Paul Lund forlater styret for DOMS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 21 mio.DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jason Paul Lund er styreleder.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 16 mio.DOMS ApSDOMS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jason Paul Lund er styreleder.Se mere
13. september 2021Ny status NORMALDOMS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jason Paul Lund er styreleder.Se mere
9. september 2021Jason Paul Lund blir med i styretDOMS ApSJason Paul Lund blir med i styret for DOMS ApS.Se mere
9. september 2021James Benjamin Richard Gale blir med i ledelsenDOMS ApSJames Benjamin Richard Gale blir med i ledelsen for DOMS ApS. Jason Paul Lund er styreleder.Se mere
14. februar 2020 · Electronic Supply DKNyt fra branchens bestyrelserSamtidigt er Jason Paul Lund indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for David John Coombe (kilde: Les artikkel