1. april 2022 · Energy Supply DKNyt om navne fra Djurssam, NKT, Heliac og Klar ForsyningNordic Aqua Solutions ApS Jaume Puig Zacares er udtrådt som bestyrelsesformand hos Nordic Aqua Solutions ApS. Les artikkel
21. mars 2022Jaume Puig Zacares forlater styretNordic Aqua Solutions ApSJaume Puig Zacares forlater styret for Nordic Aqua Solutions ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. oktober 2021Underskudd på DKK 1,5 mio.Nordic Aqua Solutions ApSNordic Aqua Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Jaume Puig Zacares er styreleder.Se mere
29. januar 2021Underskudd på DKK 2,8 mio.Nordic Aqua Solutions ApSNordic Aqua Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020. Jaume Puig Zacares er styreleder.Se mere
20. desember 2019Anders Braad forlater styretNordic Aqua Solutions ApSAnders Braad forlater styret for Nordic Aqua Solutions ApS etter en periode på 2 år. Jaume Puig Zacares er fortsatt styreleder.Se mere
20. september 2019Underskudd på DKK 2,6 mio.Nordic Aqua Solutions ApSNordic Aqua Solutions ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar 2018 til 31. mars. Jaume Puig Zacares er styreleder.Se mere
13. september 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerNordic Aqua Solutions ApS Jaume Puig Zacares er indtrådt som bestyrelsesformand hos Nordic Aqua Solutions ApS i stedet for Thomas Villum Folmann (kilde: Les artikkel
30. august 2019Jaume Puig Zacares blir ny styrelederNordic Aqua Solutions ApSJaume Puig Zacares erstatter Thomas Villum Folmann som styreleder hos Nordic Aqua Solutions ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. august 2019Endring i eierkretsenNordic Aqua Solutions ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Nordic Aqua Solutions ApS. Jaume Puig Zacares er styreleder.Se mere