2. desember 2002Lachlan John Grave blir med i ledelsenLU NORDIC A/SLachlan John Grave erstatter Jean-Jacques Pierre Fredj i ledelsen for LU NORDIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. november 2002Lachlan John Grave blir med i styretLU NORDIC A/SLachlan John Grave erstatter Jean-Jacques Pierre Fredj i styret for LU NORDIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. september 2002Jean-Claude Austry blir ny styrelederLU NORDIC A/SJean-Claude Austry erstatter Wojtek Alecandre Kardaszewicz som styreleder hos LU NORDIC A/S etter en periode på 1 år. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortLU NORDIC A/SLU NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2002Jean-Jacques Pierre Fredj forlater styretUNITED BISCUITS NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj forlater styret for UNITED BISCUITS NORDIC A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
17. april 2002Jean-Jacques Pierre Fredj forlater ledelsenUNITED BISCUITS NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj forlater ledelsen for UNITED BISCUITS NORDIC A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
22. august 2001Nye navn i styretLU NORDIC A/S2 nye medlemmer blir med i styret for LU NORDIC A/S. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2001Denis Philippe Olivier Mojon blir med i styretUNITED BISCUITS NORDIC A/SDenis Philippe Olivier Mojon erstatter Helge Hassel i styret for UNITED BISCUITS NORDIC A/S etter en periode på 3 år. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortUNITED BISCUITS NORDIC A/SUNITED BISCUITS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortLU NORDIC A/SLU NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jean-Jacques Pierre Fredj er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Jean-Jacques Pierre Fredj blir med i styretUNITED BISCUITS NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj erstatter James Craig Walker i styret for UNITED BISCUITS NORDIC A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. juli 2001Jean-Jacques Pierre Fredj blir med i ledelsenUNITED BISCUITS NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj erstatter Hans Christensen i ledelsen for UNITED BISCUITS NORDIC A/S etter en periode på 1 år.Se mere
22. mars 2001Jean-Jacques Pierre Fredj blir med i styretLU NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj erstatter James Craig Walker i styret for LU NORDIC A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
22. mars 2001Jean-Jacques Pierre Fredj blir med i ledelsenLU NORDIC A/SJean-Jacques Pierre Fredj erstatter James Craig Walker i ledelsen for LU NORDIC A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere