28. april 2000Steinar Krüger blir med i styretGOODYEAR DANMARK A/SSteinar Krüger erstatter Jean Victor Louis Larbiere i styret for GOODYEAR DANMARK A/S etter en periode på 75 år.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortGOODYEAR DANMARK A/SGOODYEAR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere
20. mai 1999Robin Craig McKnight blir med i styretGOODYEAR DANMARK A/SRobin Craig McKnight erstatter Sylvain Gabriel Valensi i styret for GOODYEAR DANMARK A/S etter en periode på 74 år. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortGOODYEAR DANMARK A/SGOODYEAR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere
28. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGOODYEAR DANMARK A/SGOODYEAR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere
13. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortGOODYEAR DANMARK A/SGOODYEAR DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere
20. juni 1996Flere forlater styretGOODYEAR DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for GOODYEAR DANMARK A/S. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juli 1995Enrico Rudolph Knøfler Olsen forlater styretGOODYEAR DANMARK A/SEnrico Rudolph Knøfler Olsen forlater styret for GOODYEAR DANMARK A/S etter en periode på 70 år. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 1995Nytt navn: GOODYEAR DANMARK A/STHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/STHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S skifter navn til GOODYEAR DANMARK A/S. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere
14. juli 1993Samir Georges Gibara forlater styretTHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/SSamir Georges Gibara forlater styret for THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S etter en periode på 68 år. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 1991Flere forlater styretTHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S2 medlemmer forlater styret for THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
22. oktober 1990Flere forlater styretTHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S2 medlemmer forlater styret for THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S. Jean Victor Louis Larbiere er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1925StiftelseTHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/STHE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY A/S stiftes i bransjen dækservice. Jean Victor Louis Larbiere er medlem av styret.Se mere