11. juni · finans.dkIllum stormagasin med stort millionunderskudJeanette Aaen har siden 2016 været adm. direktør for Illum A/S. Les artikkel
7. juniUnderskudd på DKK 74 mio.Illum A/SIllum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2023Underskudd på DKK 118 mio.MIINTO HOLDING A/SMIINTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli. Jeanette Aaen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2023Jeppe Østergaard Bredahl blir ny styrelederMIINTO HOLDING A/SJeppe Østergaard Bredahl erstatter Jørgen Lindemann som styreleder hos MIINTO HOLDING A/S etter en periode på 3 år. Jeanette Aaen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2023Na'Tosha Jean Bard blir med i styretMIINTO HOLDING A/SNa'Tosha Jean Bard erstatter Peter Wodehouse Williams i styret for MIINTO HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Jeanette Aaen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerIllum A/S Jeanette Aaen er indtrådt i bestyrelsen hos Illum A/S (kilde: Les artikkel
16. mai 2023Sales Manager til Mens Department ILLUMIllum A/S · KøbenhavnIllum A/S søger ny medarbejder i København på fuld tid. Kontaktperson: Lars Møller Nielsen. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
3. mai 2023Jeanette Aaen blir med i styretIllum A/SJeanette Aaen blir med i styret for Illum A/S.Se mere
27. april 2023Sales Manager - ILLUM Beauty HallIllum A/S · KøbenhavnIllum A/S søger ny medarbejder i København på fuld tid. Kontaktperson: Lars Møller Nielsen. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se jobopslag
31. mars 2023Underskudd på DKK 88 mio.Illum A/SIllum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mars 2023Stefano Della Valle forlater styretIllum A/SStefano Della Valle forlater styret for Illum A/S etter en periode på 6 år. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. januar 2023Underskudd på DKK 192 mio.MIINTO HOLDING A/SMIINTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jeanette Aaen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenMIINTO HOLDING A/SAnders Holch Povlsen reduserer sitt reelle eierskap av MIINTO HOLDING A/S. Jeanette Aaen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2022 · DagligvarehandlenSe video: Meny har åbnet sin flagskibsbutik i IllumTorsdag morgen, 5. maj, bød Poul Cullura velkommen, inden kædedirektør for Meny Richo Boss og adm. direktør for Illum Jeanette Aaen holdt taler. Les artikkel
20. april 2022 · detailfolk.dkKøbenhavnsk stormagasin byder på luksus og røde talVed tidligere lejligheder har direktøren for Illum - Jeanette Aaen - gået i rette med mediernes historier om den skrøbelige økonomi i stormagasinet. Les artikkel
13. april 2022Underskudd på DKK 100 mio.Illum A/SIllum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeanette Aaen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. januar 2022Endring i eierkretsenMIINTO HOLDING A/SAnders Holch Povlsen øker sitt reelle eierskap av MIINTO HOLDING A/S. Jeanette Aaen er medlem av styret.Se mere
23. november 2021Underskudd på DKK 75 mio.MIINTO HOLDING A/SMIINTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli. Jeanette Aaen er medlem av styret.Se mere
21. september 2021Jeanette Aaen blir med i styretMIINTO HOLDING A/SJeanette Aaen blir med i styret for MIINTO HOLDING A/S.Se mere