10. oktober 2013Jeanette Guldbæk forlater styretAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 2011Jeanette Guldbæk forlater styret for AKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 2011 etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2011Ny status UNDER KONKURSAKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 2011Tidligere status: Normal. Jeanette Guldbæk er medlem av styret.Se mere
25. januar 2011Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 2011GN MONTAGE A/SGN MONTAGE A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 2011. Jeanette Guldbæk er medlem av styret.Se mere
23. januar 2011Keld Friis forlater styretGN MONTAGE A/SKeld Friis forlater styret for GN MONTAGE A/S etter en periode på 3 måneder. Jeanette Guldbæk er fortsatt styremedlem.Se mere
14. oktober 2010Jeanette Guldbæk blir med i styretGN MONTAGE A/SJeanette Guldbæk blir med i styret for GN MONTAGE A/S.Se mere