26. november 2020Jeanette Wentzel forlater ledelsenDecor houz IVSJeanette Wentzel forlater ledelsen for Decor houz IVS etter en periode på 2 år.Se mere
26. november 2020Endring i eierkretsenDecor houz IVSJeanette Wentzel er ikke lenger registrert som reell eier av Decor houz IVS.Se mere
20. desember 2018StiftelseDecor houz IVSDecor houz IVS stiftes i bransjen indretningsarkitekter og rumdesign. Jeanette Wentzel er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2014Jeanette Wentzel forlater styretGIGANT HOLDING ApSJeanette Wentzel forlater styret for GIGANT HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
2. juli 2013Overskudd på DKK 34.445 GIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
19. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
6. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
21. november 2009AdresseendringGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S flytter fra Ballerup til Kgs.Lyngby. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
17. april 2009Jeanette Wentzel forlater styretISS SECURITY A/SJeanette Wentzel forlater styret for ISS SECURITY A/S etter en periode på 5 år.Se mere
15. august 2008Henrik Beckwith slutter som adm. direktørSECURIGUARD A/SHenrik Beckwith slutter som adm. direktør i SECURIGUARD A/S. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
15. august 2008Birger Hindse blir med i ledelsenSECURIGUARD A/SBirger Hindse blir med i ledelsen for SECURIGUARD A/S. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSECURIGUARD A/SSECURIGUARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Private vagt- og sikkerhedstjenesterSECURIGUARD A/STidligere bransje: Vagt- og overvågningsvirksomhed. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
27. desember 2007Lene Sibborn blir med i styretSECURIGUARD A/SLene Sibborn erstatter Bent Erik Schwartzbach i styret for SECURIGUARD A/S etter en periode på 9 måneder. Jeanette Wentzel er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2007Henrik Beckwith blir adm. direktørSECURIGUARD A/SHenrik Beckwith blir adm. direktør i SECURIGUARD A/S. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
30. juni 2007Peter Andreasen forlater ledelsenSECURIGUARD A/SPeter Andreasen forlater ledelsen for SECURIGUARD A/S etter en periode på 5 år. Jeanette Wentzel er medlem av styret.Se mere
15. juni 2007AdresseendringGIGANT HOLDING A/SGIGANT HOLDING A/S flytter fra Hvidovre til Ballerup. Jeanette Wentzel er styreleder.Se mere