14. november 2007Michel Totaro blir med i ledelsenPEMEY 32 ApSMichel Totaro erstatter Jeanne Bertha Totaro i ledelsen for PEMEY 32 ApS etter en periode på 24 år.Se mere
6. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2004 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2003 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2002 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortPEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1994Domenico Giuseppe Totaro forlater ledelsenPEMEY 32 ApSDomenico Giuseppe Totaro forlater ledelsen for PEMEY 32 ApS etter en periode på 11 år. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1983StiftelsePEMEY 32 ApSPEMEY 32 ApS stiftes i bransjen restauranter. Jeanne Bertha Totaro er medlem af ledelsen.Se mere