Jeannie Skovgaard Palmund har været i direktionen for TØMRERFIRMAET EJNER HANSEN & SØN ApS siden 2020 og er desuden direktør i JEANNIE PALMUND ApS og EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S.
EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeannie Skovgaard Palmund er medlem af ledelsen.
TØMRERFIRMAET EJNER HANSEN & SØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jeannie Skovgaard Palmund er medlem af ledelsen.
EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeannie Skovgaard Palmund er medlem af ledelsen.
TØMRERFIRMAET EJNER HANSEN & SØN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jeannie Skovgaard Palmund er medlem af ledelsen.
EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jeannie Skovgaard Palmund eier 50% av virksomheten.
Niels Jørgen Caspersen forlater styret for Tune Centerforening fmba etter en periode på 7 år. Jeannie Skovgaard Palmund er fortsatt nestleder i styret.