2. juliOverskudd på DKK 36 mio.GAVDI HOLDING A/SGAVDI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 0 DALTON ROAD KOMPLEMENTAR ApSDALTON ROAD KOMPLEMENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 329.295 K/S DALTON ROADK/S DALTON ROAD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er styreleder.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 951.419 Gavdi Management A/SGavdi Management A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 3,2 mio.PXMSOFT A/SPXMSOFT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 149.415 ODS 2 ApSODS 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
17. juniUnderskudd på DKK 6.977 ODS 3 A/SODS 3 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
16. juniOverskudd på DKK 204.792 QUANTOM ApSQUANTOM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
16. juniRegnskap for 2023 omgjortTractus Holding ApSTractus Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jeffrey Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. marsAdresseendringODS 2 ApSODS 2 ApS flytter fra København K til København Ø. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
13. marsAdresseendringODS 3 A/SODS 3 A/S flytter fra København K til København Ø. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
6. marsMarianne Koue Smith forlater ledelsenODS 2 ApSMarianne Koue Smith forlater ledelsen for ODS 2 ApS etter en periode på 6 år. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
6. marsChristian Wendt blir adm. direktørODS 2 ApSChristian Wendt blir adm. direktør i ODS 2 ApS. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
18. januarNye navn i styretGavdi Next A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Gavdi Next A/S. Jeffrey Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
18. januarChristian Wendt blir adm. direktørGavdi Next A/SChristian Wendt erstatter Søren Koppelhus som adm. direktør i Gavdi Next A/S. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
28. desember 2023StiftelseGavdi Next A/SGavdi Next A/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Jeffrey Bruun er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 10,0 mio.GAVDI HOLDING A/SGAVDI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeffrey Bruun er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Gavdi Management A/SGavdi Management A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jeffrey Bruun er adm. direktør i virksomheten.Se mere