3. september 2021Jeffrey Sikker Arboe slutter som adm. direktørDecorations ApSJeffrey Sikker Arboe slutter som adm. direktør i Decorations ApS.Se mere
3. september 2021Endring i eierkretsenDecorations ApSJeffrey Sikker Arboe er ikke lenger registrert som reell eier av Decorations ApS.Se mere
11. juli 2021Underskudd på DKK 48.371 Decorations ApSDecorations ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. oktober 2019 til 31. desember 2020. Jeffrey Sikker Arboe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. oktober 2019StiftelseDecorations ApSDecorations ApS stiftes i bransjen fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer. Jeffrey Sikker Arboe er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2014Jeffrey Sikker Arboe forlater ledelsenGORILLA MARKETING ApSJeffrey Sikker Arboe forlater ledelsen for GORILLA MARKETING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. desember 2013Underskudd på DKK 15.216 GORILLA MARKETING ApSGORILLA MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jeffrey Sikker Arboe er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2012Underskudd på DKK 5.645 GORILLA MARKETING ApSGORILLA MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar 2011 til 30. juni. Jeffrey Sikker Arboe er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2012Kristoffer Gammelgaard Sehestedt Pinholt blir med i ledelsenGORILLA MARKETING ApSKristoffer Gammelgaard Sehestedt Pinholt blir med i ledelsen for GORILLA MARKETING ApS. Jeffrey Sikker Arboe er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2011StiftelseGORILLA MARKETING ApSGORILLA MARKETING ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Jeffrey Sikker Arboe er medlem af ledelsen.Se mere