11. mars 2010Jenny Birgitte Christensen forlater styretTEGA HOLDING ApSJenny Birgitte Christensen forlater styret for TEGA HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
18. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortTEGA HOLDING A/STEGA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
7. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortTEGA HOLDING A/STEGA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTEGA HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
5. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortTEGA HOLDING A/STEGA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
6. juni 2007Nytt navn: TEGA HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S skifter navn til TEGA HOLDING A/S. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
31. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
23. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
8. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
12. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
30. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
2. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
6. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 16. september 1997 til 30. juni. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere
16. september 1997StiftelseDANSUPPORT HOLDING A/SDANSUPPORT HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jenny Birgitte Christensen er styreleder.Se mere