HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
Jens Christian Brændgaard erstatter Freddy Sunesen i ledelsen for HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS etter en periode på 11 år. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.
HIRTSHALS VASK OG FARVERI NORDJYLLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jens-Arne Nielsen er medlem af ledelsen.