21. marsOverskudd på DKK 769.755 JAP HOLDING ApSJAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.JAP HOLDING ApSJAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.JAP HOLDING ApSJAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022 · Vejle Amts FolkebladDet er stadig en mandeklub: Murermester og slagterichef er nye i DI Sydøstjyllands bestyrelseAndersen, tømrermester i AJ Byggeservice A/S Jens Arne Pedersen, adm. direktør i Simpson Strong-Tie A/S Kasper Bregendahl, murermester i Jensen & Friis Pedersen A/S Henrik Friis Henningsen, vicedirektør og fabriksdirektør hos Danish Crown Horsens Jesper Frandsen.Les artikkel
26. juni 2021Overskudd på DKK 2,1 mio.JAP HOLDING ApSJAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021 · TeknovationVOLA-direktør fortsætter som DI Sydøstjylland-formandAndersen, HiFlux Filtration A/S i Hedensted, og Managing Director Kasper Bregendahl, Simpson Strong-Tie A/S i Odder, alle genvalgt, mens der var nyvalg af tømrermester Jens Arne Pedersen fra AJ Byggeservice A/S i Horsens, som blev valgt ind i bestyrelsen som repræsentant for byggeriet, i forlængelse af efterårets fusion af DI og Dansk Byggeri. Les artikkel
10. juni 2021 · Vejle Amts FolkebladDirektør i Horsens fortsætter som formand for DI Sydøstjylland - tømrermester i Stensballe er ny i bestyrelsenTømrermester Jens Arne Pedersen fra AJ Byggeservice A/S i Stensballe, Horsens, blev valgt ind i bestyrelsen som ny repræsentant for byggeriet. Les artikkel
10. juni 2021 · Horsens FolkebladDirektør i Horsens fortsætter som formand for DI SydøstjyllandTømrermester Jens Arne Pedersen fra AJ Byggeservice A/S i Horsens blev valgt ind i bestyrelsen som ny repræsentant for byggeriet. Les artikkel
10. juni 2021 · Local EyesPRM / VOLA-direktør fortsætter som formand for DI SydøstjyllandTømrermester Jens Arne Pedersen fra AJ Byggeservice A/S i Horsens blev valgt ind i bestyrelsen som ny repræsentant for byggeriet. Les artikkel
10. juni 2021 · Via RitzauVOLA-direktør fortsætter som formand for DI SydøstjyllandTømrermester Jens Arne Pedersen fra AJ Byggeservice A/S i Horsens blev valgt ind i bestyrelsen som ny repræsentant for byggeriet. Les artikkel
23. april 2021Jens Arne Pedersen forlater styretAJ BYGGESERVICE A/SJens Arne Pedersen forlater styret for AJ BYGGESERVICE A/S etter en periode på 15 år.Se mere
24. mars 2021Overskudd på DKK 953.819 AJ BYGGESERVICE A/SAJ BYGGESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Arne Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenAJ BYGGESERVICE A/SJens Arne Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av AJ BYGGESERVICE A/S.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JAP HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2020Overskudd på DKK 4,6 mio.JAP HOLDING ApSJAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Arne Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020 · Building SupplyEfter opkøb: Bytømreren sætter nye målDaglig leder i Bytømrerens Horsens-afdelingen er fortsat Jens Arne Pedersen, den tidligere hovedaktionær i AJ Byggeservice. Les artikkel
24. mars 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.AJ BYGGESERVICE A/SAJ BYGGESERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Arne Pedersen eier 25% av virksomheten.Se mere
5. februar 2020 · Dagbladet LicitationenBytømreren og AJ Byggeservice støtter sammen AC HorsensAfdelingsleder i Byggeservice A/S, Jens Arne Pedersen, har været en del af handelsnetværket lige så længe det har eksisteret. Les artikkel
24. juni 2019 · Finans.dkKarsten Ohrt trækker sig som bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet - jobskifter uge 26I AJ Byggeservice A/S har Simon Jæger overtaget direktørposten efter Jens Arne Pedersen Claus Jørgen Søgaard Poulsen Daniel Jøhnke Henriksen Jørgen Lægaard og Lasse Jæger Jensen er, sammen med den afgående direktør, indtrådt som medlemmer af bestyrelsen. Les artikkel
24. juni 2019 · Finans.dkDanske Bank har fyret Jesper Nielsen som bankdirektør - jobskifter uge 26I AJ Byggeservice A/S har Simon Jæger overtaget direktørposten efter Jens Arne Pedersen Claus Jørgen Søgaard Poulsen Daniel Jøhnke Henriksen Jørgen Lægaard og Lasse Jæger Jensen er, sammen med den afgående direktør, indtrådt som medlemmer af bestyrelsen. Les artikkel