11. juniUnderskudd på DKK 143.104 WESTWIND KLITMØLLER ApSWESTWIND KLITMØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
31. maiEndring i eierkretsenWESTWIND SYD 2014 ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av WESTWIND SYD 2014 ApS. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
31. maiEndring i eierkretsenWESTWIND BORK HAVN 2010 ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av WESTWIND BORK HAVN 2010 ApS. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
31. maiEndring i eierkretsenWESTWIND KLITMØLLER ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av WESTWIND KLITMØLLER ApS. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 521.343 BORK HAVN INVEST 2010 ApSBORK HAVN INVEST 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 239.844 WESTWIND SYD 2014 ApSWESTWIND SYD 2014 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 240.089 WESTWIND BORK HAVN 2010 ApSWESTWIND BORK HAVN 2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 17 mio.Westwind Holding ApSWestwind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er medlem av styret.Se mere
24. aprilEndring i eierkretsenHAWBLINK 4 A/SNiels Knud Jensen registrert som reell eier av HAWBLINK 4 A/S. Jens Astrup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. aprilEndring i eierkretsenWestwind Holding ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Westwind Holding ApS. Jens Astrup Madsen er medlem av styret.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 234.836 HAWBLINK 4 A/SHAWBLINK 4 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Astrup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. april · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJens Astrup Madsen er udtrådt som bestyrelsesformand og udtrådt af bestyrelsen hos Westwind Vejers ApS. Les artikkel
14. marsJens Astrup Madsen forlater styretWestwind Vejers ApSJens Astrup Madsen forlater styret for Westwind Vejers ApS etter en periode på 8 år.Se mere
14. marsFrank Møller blir ny styrelederINTERSPORT VARDE ApSFrank Møller erstatter Jens Astrup Madsen som styreleder hos INTERSPORT VARDE ApS etter en periode på 11 år.Se mere
10. marsAdresseendringDAMGOODPEOPLE ApSDAMGOODPEOPLE ApS flytter til ny adresse i København K. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
8. marsNiels Knud Jensen blir med i styretHAWBLINK 4 A/SNiels Knud Jensen erstatter Rasmus Fejerskov i styret for HAWBLINK 4 A/S etter en periode på 14 år. Jens Astrup Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. marsJens Astrup Madsen forlater styretWESTWIND, MARIELYST ApSJens Astrup Madsen forlater styret for WESTWIND, MARIELYST ApS etter en periode på 9 år.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.DAMGOODPEOPLE ApSDAMGOODPEOPLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 62.955 JM VARDE ApSJM VARDE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jens Astrup Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2023Nytt navn: DAMGOODPEOPLE ApSDAMGOODPEOPLE ApsDAMGOODPEOPLE Aps skifter navn til DAMGOODPEOPLE ApS. Jens Astrup Madsen er styreleder.Se mere