20. februarJens Bjarne Sørensen forlater styretGREEN GOURMET A/SJens Bjarne Sørensen forlater styret for GREEN GOURMET A/S etter en periode på 10 år.Se mere
24. januarEndring i eierkretsenGREEN GOURMET A/SJens Bjarne Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av GREEN GOURMET A/S.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 226.638 G. H. FOOD ApSG. H. FOOD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 680.957 VG 2021 Holding ApSVG 2021 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 181.807 GRANITTEN ApSGRANITTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.X-STÅL ApSX-STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 896.540 VENDSYSSELSKE GRØNLANGKÅL ApSVENDSYSSELSKE GRØNLANGKÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 37.855 GREEN GOURMET A/SGREEN GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Bjarne Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 518.695 VENDSYSSELSKE GRØNLANGKÅL ApSVENDSYSSELSKE GRØNLANGKÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 325.115 G. H. FOOD ApSG. H. FOOD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 527.500 VG 2021 Holding ApSVG 2021 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 270.698 GRANITTEN ApSGRANITTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.X-STÅL ApSX-STÅL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2022Underskudd på DKK 89.495 GREEN GOURMET A/SGREEN GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Bjarne Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2021Jens Bjarne Sørensen forlater ledelsenX-Stål Holding ApSJens Bjarne Sørensen forlater ledelsen for X-Stål Holding ApS etter en periode på 1 uke.Se mere
25. oktober 2021Endring i eierkretsenX-Stål Holding ApSJens Bjarne Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av X-Stål Holding ApS.Se mere
25. oktober 2021StiftelseVG 2021 Holding ApSVG 2021 Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021StiftelseX-Stål Holding ApSX-Stål Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Underskudd på DKK 439.107 GRANITTEN ApSGRANITTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Underskudd på DKK 648.576 G. H. FOOD ApSG. H. FOOD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Bjarne Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere