6. juni 2023Jens Bouet forlater styretDirkmarine A/SJens Bouet forlater styret for Dirkmarine A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
23. mai 2023Carsten Viftrup Andersen slutter som adm. direktørDirkmarine A/SCarsten Viftrup Andersen slutter som adm. direktør i Dirkmarine A/S. Jens Bouet er styreleder.Se mere
20. februar 2023Jens Bouet blir med i styretDirkmarine A/SJens Bouet blir med i styret for Dirkmarine A/S.Se mere
2. februar 2023Jens Bouet forlater ledelsenDen glade trøffel ApSJens Bouet forlater ledelsen for Den glade trøffel ApS etter en periode på 8 år.Se mere
31. mars 2022Underskudd på DKK 277.188 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Underskudd på DKK 544.416 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 140.797 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 64.004 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2018Underskudd på DKK 60.587 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 383.932 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2016Underskudd på DKK 464.012 Den glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. februar 2015 til 31. desember 2015. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2015StiftelseDen glade trøffel ApSDen glade trøffel ApS stiftes i bransjen anden restaurationsvirksomhed. Jens Bouet er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2013Jens Bouet forlater styretGREENABOUT A/SJens Bouet forlater styret for GREENABOUT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
28. juni 2013Underskudd på DKK 673.158 GREENABOUT A/SGREENABOUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Bouet er medlem av styret.Se mere
25. februar 2013AdresseendringGREENABOUT A/SGREENABOUT A/S flytter til ny adresse i Rønne. Jens Bouet er medlem av styret.Se mere
28. september 2012Jakob Dyrbye blir adm. direktørFAUST DYRBYE A/SJakob Dyrbye erstatter Jens Bouet som adm. direktør i FAUST DYRBYE A/S.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortGREENABOUT A/SGREENABOUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 11. august 2011 til 31. desember 2011. Jens Bouet er medlem av styret.Se mere
16. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortFAUST DYRBYE A/SFAUST DYRBYE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Jens Bouet er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. november 2011Helle Klinge Faust blir med i styretFAUST DYRBYE A/SHelle Klinge Faust erstatter Jens Bouet i styret for FAUST DYRBYE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. november 2011Helle Klinge Faust forlater ledelsenFAUST DYRBYE A/SHelle Klinge Faust forlater ledelsen for FAUST DYRBYE A/S etter en periode på 1 år. Jens Bouet er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere