23. november 2005Anna Mette Holm blir med i styretJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/SAnna Mette Holm erstatter Jens Christian Andersen i styret for JESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/SJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Jens Christian Andersen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/SJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Jens Christian Andersen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/SJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Jens Christian Andersen er medlem av styret.Se mere
20. februar 2003Jens Christian Andersen blir med i styretJESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/SJens Christian Andersen erstatter Asger Thomsen i styret for JESPER THOMSEN TØMRER-SNEDKER A/S etter en periode på 6 år.Se mere