20. juli 1998Jens Christian Nielsen forlater styretTUSE NÆS BUSSERNE ApSJens Christian Nielsen forlater styret for TUSE NÆS BUSSERNE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortTUSE NÆS BUSSERNE ApSTUSE NÆS BUSSERNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTUSE NÆS BUSSERNE ApSTUSE NÆS BUSSERNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortTUSE NÆS BUSSERNE ApSTUSE NÆS BUSSERNE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere
19. november 1992Nytt navn: TUSE NÆS BUSSERNE ApSSCSK 1716 ApSSCSK 1716 ApS skifter navn til TUSE NÆS BUSSERNE ApS. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. november 1992Steen Schierbeck forlater ledelsenSCSK 1716 ApSSteen Schierbeck forlater ledelsen for SCSK 1716 ApS etter en periode på 5 måneder. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1992StiftelseSCSK 1716 ApSSCSK 1716 ApS stiftes i bransjen anden landpassagertransport. Jens Christian Nielsen er medlem av styret.Se mere