19. juli 2016Jens Egede Grønbech forlater styretNUKE HOLDING ApSJens Egede Grønbech forlater styret for NUKE HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
3. februar 2016Underskudd på DKK 24.910 NUKE HOLDING ApSNUKE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
19. desember 2014Overskudd på DKK 2,7 mio.NUKE HOLDING ApSNUKE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2013 til 31. august. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
19. februar 2014Underskudd på DKK 1.802 NUKE HOLDING ApSNUKE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2012 til 31. august 2013. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2013Jens Egede Grønbech forlater styretDDD-DIAGNOSTIC A/SJens Egede Grønbech forlater styret for DDD-DIAGNOSTIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. juni 2013Underskudd på DKK 13 mio.DDD-DIAGNOSTIC A/SDDD-DIAGNOSTIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
19. februar 2013Underskudd på DKK 3.750 NUKE HOLDING ApSNUKE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2011 til 31. august 2012. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
31. desember 2012Jeanette Wolf Wiberg forlater styretNUKE HOLDING ApSJeanette Wolf Wiberg forlater styret for NUKE HOLDING ApS etter en periode på 2 år. Jens Egede Grønbech er fortsatt styremedlem.Se mere
18. desember 2012Stig Christensen blir med i styretDDD-DIAGNOSTIC A/SStig Christensen blir med i styret for DDD-DIAGNOSTIC A/S. Jens Egede Grønbech er fortsatt styremedlem.Se mere
23. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortDDD-DIAGNOSTIC A/SDDD-DIAGNOSTIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
31. august 2011Dan Højgaard Jensen forlater styretDDD-DIAGNOSTIC A/SDan Højgaard Jensen forlater styret for DDD-DIAGNOSTIC A/S etter en periode på 3 måneder. Jens Egede Grønbech er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2011AdresseendringDDD-DIAGNOSTIC A/SDDD-DIAGNOSTIC A/S flytter til ny adresse i Hørsholm. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Jens Egede Grønbech blir med i styretDDD-DIAGNOSTIC A/SJens Egede Grønbech blir med i styret for DDD-DIAGNOSTIC A/S.Se mere
31. mai 2011Nytt navn: DDD-DIAGNOSTIC A/SORBOTECH MEDICAL DENMARK A/SORBOTECH MEDICAL DENMARK A/S skifter navn til DDD-DIAGNOSTIC A/S. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere
26. mai 2011StiftelseNUKE HOLDING ApSNUKE HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Egede Grønbech er medlem av styret.Se mere