19. januar 2012Jens Erik Aagaard Knudsen forlater styretMEB HOLDING ApSJens Erik Aagaard Knudsen forlater styret for MEB HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
12. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
24. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
11. august 2010Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMEB HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
13. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
9. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2006AdresseendringMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS flytter til ny adresse i Herning. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
15. desember 2004Arne Maul blir med i styretMEB HOLDING ApSArne Maul erstatter Søren Kopp Jensen i styret for MEB HOLDING ApS etter en periode på 5 år. Jens Erik Aagaard Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. januar 2004Regnskap for 2003 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
16. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mai 2000 til 30. september. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2001AdresseendringMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS flytter fra Ikast til Herning. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2001Brian Robert Jensen forlater styretMEB HOLDING ApSBrian Robert Jensen forlater styret for MEB HOLDING ApS etter en periode på 1 år. Jens Erik Aagaard Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. oktober 2001Brian Robert Jensen forlater ledelsenMEB HOLDING ApSBrian Robert Jensen forlater ledelsen for MEB HOLDING ApS etter en periode på 1 år. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2001Ole Kjær Jensen blir adm. direktørMEB HOLDING ApSOle Kjær Jensen blir adm. direktør i MEB HOLDING ApS. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2000StiftelseMEB HOLDING ApSMEB HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Erik Aagaard Knudsen er medlem av styret.Se mere