15. septemberOverskudd på DKK 41.445 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2023Overskudd på DKK 47.510 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023AdresseendringA/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE flytter fra Ringe til Odense SØ. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 78.251 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2022Gerda Charlotte Hagemann Pedersen blir med i styretA/S LAMDRUP KOHAVEGerda Charlotte Hagemann Pedersen erstatter Herluf Nørregaard i styret for A/S LAMDRUP KOHAVE etter en periode på 22 år. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021Underskudd på DKK 6.178 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2021Nye navn i styretA/S LAMDRUP KOHAVE3 nye medlemmer blir med i styret for A/S LAMDRUP KOHAVE. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Underskudd på DKK 47 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2019Underskudd på DKK 75.111 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2018Underskudd på DKK 10.916 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2017Overskudd på DKK 175.324 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2016Underskudd på DKK 2.068 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2015Underskudd på DKK 3.078 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2014Overskudd på DKK 67.990 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2013Regnskap for 2013 offentligjortA/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2013Karl Peter Schacht forlater styretA/S LAMDRUP KOHAVEKarl Peter Schacht forlater styret for A/S LAMDRUP KOHAVE etter en periode på 97 år. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2012Underskudd på DKK 7.835 A/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortA/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2011Jens Esben Andersen forlater styretANDELSKASSEN FYNJens Esben Andersen forlater styret for ANDELSKASSEN FYN etter en periode på 4 år.Se mere
10. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortA/S LAMDRUP KOHAVEA/S LAMDRUP KOHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Jens Esben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere