7. november 1994Jens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsenCROIS A/SJens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsen for CROIS A/S etter en periode på 11 år.Se mere
7. november 1994Jens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 A/SJens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 A/S etter en periode på 11 år.Se mere
25. oktober 1994Jens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsenALUEDA A/SJens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsen for ALUEDA A/S etter en periode på 16 år.Se mere
20. september 1994Jens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsenRUBIS A/SJens Frederik Ingemann Hansen forlater ledelsen for RUBIS A/S etter en periode på 10 år.Se mere
23. august 1994Casper Moltke forlater styretRUBIS A/SCasper Moltke forlater styret for RUBIS A/S etter en periode på 9 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 1993Jens Frederik Ingemann Hansen forlater styretPROMA NÆSTVED A/SJens Frederik Ingemann Hansen forlater styret for PROMA NÆSTVED A/S etter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 1993Hans Henrik de Lichtenberg forlater styretPROMA NÆSTVED A/SHans Henrik de Lichtenberg forlater styret for PROMA NÆSTVED A/S etter en periode på 11 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 1992Endring i eierkretsenCROIS A/SAnders Gregers Pedersen registrert som reell eier av CROIS A/S. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1991Svend Petersen forlater styretALUEDA A/SSvend Petersen forlater styret for ALUEDA A/S etter en periode på 13 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1991Svend Petersen forlater styretCROIS A/SSvend Petersen forlater styret for CROIS A/S etter en periode på 8 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1991Svend Petersen forlater styretRUBIS A/SSvend Petersen forlater styret for RUBIS A/S etter en periode på 7 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1991Svend Petersen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 A/SSvend Petersen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 11. MARTS 1966 A/S etter en periode på 8 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 1991Steen Knudsen forlater ledelsenRUBIS A/SSteen Knudsen forlater ledelsen for RUBIS A/S etter en periode på 6 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 1991Henrik Pedersen forlater ledelsenALUEDA A/SHenrik Pedersen forlater ledelsen for ALUEDA A/S etter en periode på 12 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 1991Steen Knudsen forlater ledelsenCROIS A/SSteen Knudsen forlater ledelsen for CROIS A/S etter en periode på 7 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 1988Nytt navn: PROMA NÆSTVED A/SA TIL Z RADIO NÆSTVED A/SA TIL Z RADIO NÆSTVED A/S skifter navn til PROMA NÆSTVED A/S. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem av styret.Se mere
15. mars 1988Kurt Henriks forlater styretA TIL Z RADIO NÆSTVED A/SKurt Henriks forlater styret for A TIL Z RADIO NÆSTVED A/S etter en periode på 6 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1987Nytt navn: RUBIS A/SSCAN*D*TECTOR DANMARK A/SSCAN*D*TECTOR DANMARK A/S skifter navn til RUBIS A/S. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1987Flere forlater styretSCAN*D*TECTOR DANMARK A/S4 medlemmer forlater styret for SCAN*D*TECTOR DANMARK A/S. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1987Carsten Trier forlater ledelsenSCAN*D*TECTOR DANMARK A/SCarsten Trier forlater ledelsen for SCAN*D*TECTOR DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Jens Frederik Ingemann Hansen er medlem af ledelsen.Se mere