24. september · erhvervslivodense.dkOverskuddet stiger: Virksomhed i Hjallese fik milliongevinstI første omgang er det JENS H. NISSEN HOLDING ApS,KARSTEN B. Les artikkel
24. septemberOverskudd på DKK 6,3 mio.NJ-GRUPPEN A/SNJ-GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen eier 15% av virksomheten.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 25.673 InvesteringsTanken 16 ApSInvesteringsTanken 16 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Harrestrup Nissen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. maiUnderskudd på DKK 8,2 mio.Probus Rugårdsvej Odense ApSProbus Rugårdsvej Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Harrestrup Nissen er medlem av styret.Se mere
17. aprilEndring i eierkretsenInvesteringsTanken 16 ApSJens Harrestrup Nissen registrert som reell eier av InvesteringsTanken 16 ApS.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 378.187 Je|Sus ApSJe|Sus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 71.728 Piemonte Je|Sus ApSPiemonte Je|Sus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 4,6 mio.JENS H. NISSEN HOLDING ApSJENS H. NISSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023Overskudd på DKK 884.065 NJ-GRUPPEN A/SNJ-GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen eier 15% av virksomheten.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 843.077 HTV Odense ApSHTV Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2023AdresseendringJENS H. NISSEN HOLDING ApSJENS H. NISSEN HOLDING ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2023AdresseendringPiemonte Je|Sus ApSPiemonte Je|Sus ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Jens Harrestrup Nissen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juli 2023AdresseendringJe|Sus ApSJe|Sus ApS flytter fra Odense C til Odense SØ. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Endring i eierkretsenNJ-EJENDOMME ApSJens Harrestrup Nissen er ikke lenger registrert som reell eier av NJ-EJENDOMME ApS.Se mere
9. juni 2023Michael Roschmann Skovgaard blir med i styretNJ-GRUPPEN A/SMichael Roschmann Skovgaard blir med i styret for NJ-GRUPPEN A/S. Jens Harrestrup Nissen eier 15% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023Thomas Schwarz Frommelt Lausten blir med i styretNJ-GRUPPEN A/SThomas Schwarz Frommelt Lausten erstatter Frank Holbech Simonsen i styret for NJ-GRUPPEN A/S etter en periode på 5 år. Jens Harrestrup Nissen eier 15% av virksomheten.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 635.736 Probus Rugårdsvej Odense ApSProbus Rugårdsvej Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Harrestrup Nissen er medlem av styret.Se mere
9. desember 2022Jens Harrestrup Nissen forlater ledelsenNJ-EJENDOMME ApSJens Harrestrup Nissen forlater ledelsen for NJ-EJENDOMME ApS etter en periode på 17 år.Se mere
9. desember 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONNJ-EJENDOMME ApSTidligere status: Normal. Jens Harrestrup Nissen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.JENS H. NISSEN HOLDING ApSJENS H. NISSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Harrestrup Nissen er medlem af ledelsen.Se mere