ADVOKATANPARTSSELSKABET BECH-SØRENSEN HOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Henrik Bech er medlem af ledelsen.
Palle Møller Jørgensen erstatter Anne Mette Ovesen som styreleder hos Advokaterne Amtmandstoften A/S etter en periode på 4 år. Jens Henrik Bech er medlem af ledelsen.
LØNBORG, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA A/S
LØNBORG, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Henrik Bech er styreleder.
ADVOKATANPARTSSELSKABET BECH-SØRENSEN HOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Henrik Bech er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET ADVOKATERNE AMTMANDSTOFTEN 3 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Henrik Bech eier 20% av virksomheten.
LØNBORG, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA A/S
LØNBORG, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Henrik Bech er styreleder.