12. septemberOverskudd på DKK 7,5 mio.JENS HINDKJÆR HOLDING ApSJENS HINDKJÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. septemberOverskudd på DKK 536.562 GRAPE A/SGRAPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Jens Hindkjær eier 35% av virksomheten.Se mere
30. augustJens Hindkjær forlater styretHelloEquals A/SJens Hindkjær forlater styret for HelloEquals A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. februarJens Hindkjær blir med i styretHelloEquals A/SJens Hindkjær blir med i styret for HelloEquals A/S.Se mere
1. desember 2023StiftelseCosmic Venture Holding ApSCosmic Venture Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Hindkjær eier 25% av virksomheten.Se mere
14. september 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.JENS HINDKJÆR HOLDING ApSJENS HINDKJÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.GRAPE A/SGRAPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Hindkjær eier 35% av virksomheten.Se mere
21. september 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.GRAPE A/SGRAPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Hindkjær eier 35% av virksomheten.Se mere
20. september 2022Underskudd på DKK 5,8 mio.JENS HINDKJÆR HOLDING ApSJENS HINDKJÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2022Frederikke Lea Heiberg blir med i ledelsenFleiberg ApSFrederikke Lea Heiberg erstatter Jens Hindkjær i ledelsen for Fleiberg ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. februar 2022Endring i eierkretsenFleiberg ApSJens Hindkjær er ikke lenger registrert som reell eier av Fleiberg ApS.Se mere
31. desember 2021Endring i eierkretsenGRAPE A/SJens Hindkjær øker sitt reelle eierskap av GRAPE A/S.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 81 mio.JENS HINDKJÆR HOLDING ApSJENS HINDKJÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 47.626 Fleiberg ApSFleiberg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.GRAPE A/SGRAPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Hindkjær eier 30% av virksomheten.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 4,1 mio.JENS HINDKJÆR HOLDING ApSJENS HINDKJÆR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 18.815 Fleiberg ApSFleiberg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2020Overskudd på DKK 81.884 GRAPE A/SGRAPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Hindkjær eier 30% av virksomheten.Se mere
23. mars 2020Jens Hindkjær blir ny styrelederGRAPE A/SJens Hindkjær erstatter Steffen Edmund Hindkjær som styreleder hos GRAPE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. januar 2020AdresseendringFleiberg ApSFleiberg ApS flytter til ny adresse i Holte. Jens Hindkjær er medlem af ledelsen.Se mere