27. juniOverskudd på DKK 2,6 mio.Elme Holding 2023 ApSElme Holding 2023 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 2,0 mio.S. N. Hyo ApSS. N. Hyo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 75.200 Stenlund Invest ApSStenlund Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Jørgen Hansen eier 15% av virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 9,0 mio.S. N. AGRO ApSS. N. AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 115.614 KCM INVEST ApSKCM INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Jørgen Hansen er medlem av styret.Se mere
29. august 2023Jens Jørgen Hansen forlater ledelsenELME HOLDING ApSJens Jørgen Hansen forlater ledelsen for ELME HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
29. august 2023Endring i eierkretsenELME HOLDING ApSJens Jørgen Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av ELME HOLDING ApS.Se mere
29. august 2023StiftelseElme Holding 2023 ApSElme Holding 2023 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.ELME HOLDING ApSELME HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 12 mio.S. N. AGRO ApSS. N. AGRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 738.254 S. N. Hyo ApSS. N. Hyo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 306.126 KCM INVEST ApSKCM INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Jørgen Hansen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2023Underskudd på DKK 292.268 Stenlund Invest ApSStenlund Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Jørgen Hansen eier 15% av virksomheten.Se mere
9. november 2022Endring i eierkretsenStenlund Invest ApSJens Jørgen Hansen reduserer sitt reelle eierskap av Stenlund Invest ApS.Se mere
29. september 2022Endring i eierkretsenELME HOLDING ApSJacob Sig Treldal Hansen registrert som reell eier av ELME HOLDING ApS. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Endring i eierkretsenS. N. Økologi ApSJens Jørgen Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av S. N. Økologi ApS.Se mere
29. september 2022Endring i eierkretsenS. N. AGRO ApSJens Jørgen Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av S. N. AGRO ApS.Se mere
29. september 2022Endring i eierkretsenS. N. Hyo ApSJens Jørgen Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av S. N. Hyo ApS.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 469.521 KCM INVEST ApSKCM INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Jørgen Hansen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2022Underskudd på DKK 91.099 S. N. Hyo ApSS. N. Hyo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Jørgen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere