26. september 2012Jens Jørgen Nielsen forlater ledelsenNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSJens Jørgen Nielsen forlater ledelsen for NIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApS etter en periode på 5 år.Se mere
23. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2007 til 30. april. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2008Ny bransje: ArkitektvirksomhedNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2007StiftelseNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApSNIELSEN & NIELSEN & SALOMONSSON ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1993Jens Jørgen Nielsen forlater styretA/S T 5328Jens Jørgen Nielsen forlater styret for A/S T 5328 etter en periode på 3 år.Se mere
6. mai 1993Jens Jørgen Nielsen forlater ledelsenA/S T 5328Jens Jørgen Nielsen forlater ledelsen for A/S T 5328 etter en periode på 3 år.Se mere
1. april 1992Nytt navn: A/S T 5328NIELSEN & NIELSEN TEGNESTUE A/SNIELSEN & NIELSEN TEGNESTUE A/S skifter navn til A/S T 5328. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1990StiftelseNIELSEN & NIELSEN TEGNESTUE A/SNIELSEN & NIELSEN TEGNESTUE A/S stiftes i 1990. Jens Jørgen Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere