20. oktober 1992Jens Jørgen Storgaard Rask forlater styretINVESTERINGSSELSKABET AF 10.10. 1985 ApSJens Jørgen Storgaard Rask forlater styret for INVESTERINGSSELSKABET AF 10.10. 1985 ApS etter en periode på 8 år.Se mere
20. desember 1991Jens Jørgen Storgaard Rask forlater styretIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SJens Jørgen Storgaard Rask forlater styret for IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S etter en periode på 8 år.Se mere
13. november 1990Niels Klagenberg forlater ledelsenIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SNiels Klagenberg forlater ledelsen for IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S etter en periode på 7 år. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1989Anders Ejlskov Hust forlater styretIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SAnders Ejlskov Hust forlater styret for IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S etter en periode på 6 år. Jens Jørgen Storgaard Rask er fortsatt styremedlem.Se mere
22. oktober 1984StiftelseINVESTERINGSSELSKABET AF 10.10. 1985 ApSINVESTERINGSSELSKABET AF 10.10. 1985 ApS stiftes i bransjen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
19. desember 1983Jens Jørgen Storgaard Rask blir med i styretIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SJens Jørgen Storgaard Rask blir med i styret for IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S.Se mere
19. desember 1983Nye navn i ledelsenIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S3 nye personer i ledelsen for IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
19. desember 1983AdresseendringIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S endrer adresse. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
19. desember 1983Ny bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med softwareIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/STidligere bransje: Ikke oppgitt. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
19. desember 1983Ny selskapsform AktieselskabIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/SIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/S skifter selskapsform. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere
19. desember 1983Ny status NORMALIDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC A/STidligere status: Ukjent. Jens Jørgen Storgaard Rask er medlem av styret.Se mere