26. april 2021Endring i eierkretsenHeveas ApSJens Jørren Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Heveas ApS.Se mere
1. juli 2020Underskudd på DKK 148.006 Heveas ApSHeveas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Jørren Sørensen eier 20% av virksomheten.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 101.613 Heveas ApSHeveas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jens Jørren Sørensen eier 20% av virksomheten.Se mere
22. mars 2019 · Plast ForumNyt fra bestyrelser og direktionerHeveas ApS Søren Søgaard Jensen er indtrådt som administrerende direktør hos Heveas ApS, mens Søren Søgaard Jensen og Jens Jørren Sørensen er udtrådt af direktionen (kilde: Les artikkel
19. mars 2019Jens Jørren Sørensen forlater ledelsenHeveas ApSJens Jørren Sørensen forlater ledelsen for Heveas ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. februar 2019AdresseendringHeveas ApSHeveas ApS flytter fra Holbæk til Allerød. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 130.004 Heveas ApSHeveas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2018AdresseendringHeveas ApSHeveas ApS flytter fra København K til Holbæk. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 132.235 Heveas ApSHeveas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2017Jens Jørren Sørensen forlater ledelsenINNOGINEER ApSJens Jørren Sørensen forlater ledelsen for INNOGINEER ApS etter en periode på 9 år.Se mere
2. juni 2016Underskudd på DKK 3.873 INNOGINEER ApSINNOGINEER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 405.176 Heveas ApSHeveas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2016AdresseendringHeveas ApSHeveas ApS flytter til ny adresse i København K. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2016Jens Jørren Sørensen forlater styretHeveas ApSJens Jørren Sørensen forlater styret for Heveas ApS etter en periode på 6 år.Se mere
26. januar 2016Nytt navn: Heveas ApSCABLOX ApSCABLOX ApS skifter navn til Heveas ApS. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2015AdresseendringCABLOX ApSCABLOX ApS flytter fra Terndrup til København K. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2015Overskudd på DKK 5.557 CABLOX ApSCABLOX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 10.752 INNOGINEER ApSINNOGINEER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2015AdresseendringCABLOX ApSCABLOX ApS flytter fra Aars til Terndrup. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2015AdresseendringCABLOX ApSCABLOX ApS flytter fra Hellerup til Aars. Jens Jørren Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere