Jens Karl Nissen har været i direktionen for OBTON SOLENERGI SONNE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB siden 2013 og er desuden direktør i OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB og OBTON SOLENERGI DRONNE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB.
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Karl Nissen er medlem av styret.
OBTON SOLENERGI SONNE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Karl Nissen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Karl Nissen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI DRONNE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Karl Nissen er medlem af ledelsen.
Johannes Tang Sørensen erstatter Jørgen Ingeman i styret for KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN IV ApS etter en periode på 9 år. Jens Karl Nissen er fortsatt styremedlem.
Johannes Tang Sørensen erstatter Jørgen Ingeman i styret for K/S DIFKO SCHÖNHAGEN IV etter en periode på 9 år. Jens Karl Nissen er fortsatt styremedlem.
Johannes Tang Sørensen erstatter Jørgen Ingeman i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN IV ApS etter en periode på 9 år. Jens Karl Nissen er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN IV ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Karl Nissen er medlem av styret.
OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Karl Nissen er medlem af ledelsen.