18. desember 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.KJELDBJERG INVEST ApSKJELDBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.IGLSØ HALM ApSIGLSØ HALM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 781.333 JYSK HALMDISTRIBUTION ApSJYSK HALMDISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Overskudd på DKK 458.453 IGLSØ HALM ApSIGLSØ HALM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Overskudd på DKK 583.090 JYSK HALMDISTRIBUTION ApSJYSK HALMDISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.KJELDBJERG INVEST ApSKJELDBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 475.214 KJELDBJERG INVEST ApSKJELDBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Underskudd på DKK 21.027 IGLSØ HALM ApSIGLSØ HALM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 286.213 JYSK HALMDISTRIBUTION ApSJYSK HALMDISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Overskudd på DKK 478.008 KJELDBJERG INVEST ApSKJELDBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Underskudd på DKK 452.971 IGLSØ HALM ApSIGLSØ HALM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Overskudd på DKK 699.592 JYSK HALMDISTRIBUTION ApSJYSK HALMDISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Mathias Bak Nielsen blir med i ledelsenSalling Lam IVSMathias Bak Nielsen erstatter Jens Martin Nielsen i ledelsen for Salling Lam IVS etter en periode på 2 år.Se mere
16. desember 2020Endring i eierkretsenSalling Lam IVSJens Martin Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Salling Lam IVS.Se mere
23. desember 2019Underskudd på DKK 78.958 IGLSØ HALM ApSIGLSØ HALM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2019Overskudd på DKK 390.557 KJELDBJERG INVEST ApSKJELDBJERG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2019Overskudd på DKK 63.398 JYSK HALMDISTRIBUTION ApSJYSK HALMDISTRIBUTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Jens Martin Nielsen forlater ledelsenFN EJENDOMSINVEST ApSJens Martin Nielsen forlater ledelsen for FN EJENDOMSINVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. mai 2019Endring i eierkretsenFN EJENDOMSINVEST ApSJens Martin Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av FN EJENDOMSINVEST ApS.Se mere
8. mars 2019StiftelseRD Vikarservice IVSRD Vikarservice IVS stiftes i bransjen vikarbureauer. Jens Martin Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere