27. november 2023Overskudd på DKK 67.958 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Underskudd på DKK 213.377 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 90.198 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Underskudd på DKK 29.164 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2019Overskudd på DKK 101.382 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2019Endring i eierkretsenMEYER Inspirations I/SJens Meyer Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av MEYER Inspirations I/S.Se mere
14. juni 2019 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeLight Partner ApS Jacob Staghøj Troelsen er indtrådt som formand for bestyrelsen, mens Max Plejdrup Dalsgaard og Johan Krarup Kvartborg er indtrådt i bestyrelsen og Jens Meyer Jensen, Jytte Boel Jensen og Ole Søndergaard Pedersen er udtrådt af bestyrelsen hos Light Partner ApS (kilde: Les artikkel
14. juni 2019 · Electronic SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerLight Partner ApS Jacob Staghøj Troelsen er indtrådt som formand for bestyrelsen, mens Max Plejdrup Dalsgaard og Johan Krarup Kvartborg er indtrådt i bestyrelsen og Jens Meyer Jensen, Jytte Boel Jensen og Ole Søndergaard Pedersen er udtrådt af bestyrelsen hos Light Partner ApS (kilde: Les artikkel
29. mai 2019Jens Meyer Jensen forlater styretLIGHT PARTNER ApSJens Meyer Jensen forlater styret for LIGHT PARTNER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
25. februar 2019Overskudd på DKK 2,2 mio.LIGHT PARTNER ApSLIGHT PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jens Meyer Jensen er medlem av styret.Se mere
28. januar 2019Overskudd på DKK 30.907 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2018Overskudd på DKK 178.414 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2018Overskudd på DKK 5,1 mio.LIGHT PARTNER ApSLIGHT PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Jens Meyer Jensen er medlem av styret.Se mere
20. februar 2017Overskudd på DKK 833.891 MEYER CREATION ApSMEYER CREATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2017Overskudd på DKK 2,0 mio.LIGHT PARTNER ApSLIGHT PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Jens Meyer Jensen er medlem av styret.Se mere
19. april 2016Nytt navn: MEYER CREATION ApSLIGHT PARTNER CREATIONS ApSLIGHT PARTNER CREATIONS ApS skifter navn til MEYER CREATION ApS. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2016Jens Meyer Jensen forlater ledelsenLIGHT PARTNER HOLDING ApSJens Meyer Jensen forlater ledelsen for LIGHT PARTNER HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. januar 2016Overskudd på DKK 361.600 LIGHT PARTNER CREATIONS ApSLIGHT PARTNER CREATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2015Overskudd på DKK 947.007 LIGHT PARTNER HOLDING ApSLIGHT PARTNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.LIGHT PARTNER ApSLIGHT PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Jens Meyer Jensen er medlem av styret.Se mere