16. februar 2010Thea Juhl Harrsen Mikkelsen blir med i ledelsenMIKKELSEN FILM ApSThea Juhl Harrsen Mikkelsen erstatter Jens Mikkelsen i ledelsen for MIKKELSEN FILM ApS etter en periode på 11 år.Se mere
18. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2008AdresseendringMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS flytter fra Hellerup til Horbelev. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Produktion af tv-programmerMIKKELSEN FILM ApSTidligere bransje: Film- og videoproduktion. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2006Jens Mikkelsen forlater ledelsenFEAR NO MORE ApSJens Mikkelsen forlater ledelsen for FEAR NO MORE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortFEAR NO MORE ApSFEAR NO MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2005AdresseendringMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS flytter fra København N til Hellerup. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortFEAR NO MORE ApSFEAR NO MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. desember 2003. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortMIKKELSEN FILM ApSMIKKELSEN FILM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2003AdresseendringFEAR NO MORE ApSFEAR NO MORE ApS flytter fra København N til København K. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2002Annemette Heller slutter som adm. direktørFEAR NO MORE ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i FEAR NO MORE ApS. Jens Mikkelsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
9. desember 2002Kim Madsen forlater styretFEAR NO MORE ApSKim Madsen forlater styret for FEAR NO MORE ApS etter en periode på 1 måned. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2002Jens Mikkelsen blir med i ledelsenFEAR NO MORE ApSJens Mikkelsen blir med i ledelsen for FEAR NO MORE ApS.Se mere
9. desember 2002AdresseendringFEAR NO MORE ApSFEAR NO MORE ApS flytter fra København K til København N. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2002Nytt navn: FEAR NO MORE ApSApS KBIL 17 NR. 1453ApS KBIL 17 NR. 1453 skifter navn til FEAR NO MORE ApS. Jens Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere