11. mai 2022Dorthe Mørk blir med i ledelsenJEMODO ApSDorthe Mørk erstatter Jens Morten Mørk-Jensen i ledelsen for JEMODO ApS etter en periode på 15 år.Se mere
11. mai 2022Endring i eierkretsenJEMODO ApSJens Morten Mørk-Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av JEMODO ApS.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 3.281 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2020Underskudd på DKK 4.653 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Underskudd på DKK 13.094 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2018Overskudd på DKK 1.378 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2017Overskudd på DKK 2.933 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenJEMODO ApSJens Morten Mørk-Jensen registrert som reell eier av JEMODO ApS.Se mere
4. mai 2016Underskudd på DKK 6.027 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2015Underskudd på DKK 18.273 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2014Overskudd på DKK 8.419 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2013Underskudd på DKK 3.317 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortJEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortJEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortJEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortJEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2007 til 31. desember 2008. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2008AdresseendringJEMODO ApSJEMODO ApS flytter til ny adresse i Odense C. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fotografisk virksomhedJEMODO ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2007StiftelseJEMODO ApSJEMODO ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jens Morten Mørk-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere