28. maiOverskudd på DKK 42 mio.HLJ INDUSTRI A/SHLJ INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Munk Plum er styreleder.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 2,4 mio.CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Munk Plum er medlem av styret.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.A/S ØSTER PALÆA/S ØSTER PALÆ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Munk Plum er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023Underskudd på DKK 59 mio.HLJ INDUSTRI A/SHLJ INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Munk Plum er styreleder.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Munk Plum er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023Underskudd på DKK 2,1 mio.A/S ØSTER PALÆA/S ØSTER PALÆ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Munk Plum er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 79 mio.HLJ INDUSTRI A/SHLJ INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Munk Plum er styreleder.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Munk Plum er medlem av styret.Se mere
24. mai 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.A/S ØSTER PALÆA/S ØSTER PALÆ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Munk Plum er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2022Sisse Fjelsted Rasmussen blir med i styretHLJ INDUSTRI A/SSisse Fjelsted Rasmussen blir med i styret for HLJ INDUSTRI A/S. Jens Munk Plum er fortsatt styreleder.Se mere
31. desember 2021Frank Ricard Andersen forlater styretHLJ INDUSTRI A/SFrank Ricard Andersen forlater styret for HLJ INDUSTRI A/S etter en periode på 20 år. Jens Munk Plum er fortsatt styreleder.Se mere
10. juni 2021Overskudd på DKK 20 mio.HLJ INDUSTRI A/SHLJ INDUSTRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Munk Plum er styreleder.Se mere
22. mai 2021 · Vejle Amts FolkebladNy strid om stadion: Politikere er vrede over slettet afsnit i advokat-rapportNotatet fra Kromann Reumert er underskrevet af partner i advokatfirmaet Jens Munk Plum. Les artikkel
20. mai 2021Overskudd på DKK 622.552 CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Munk Plum er medlem av styret.Se mere
20. mai 2021Overskudd på DKK 489.325 A/S ØSTER PALÆA/S ØSTER PALÆ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Munk Plum er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2021Tomas Kønigsfeldt blir med i styretA/S ØSTER PALÆTomas Kønigsfeldt blir med i styret for A/S ØSTER PALÆ. Jens Munk Plum er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2021Tomas Kønigsfeldt blir med i styretCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDTomas Kønigsfeldt blir med i styret for CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND. Jens Munk Plum er fortsatt styremedlem.Se mere
21. oktober 2020 · Magasinet PlejeKonference om udbudsloven for specialister på vejTina Braad, partner, Bech-Bruun Peter Dann Jørgensen, partner, Bird & Bird Mikala Berg Dueholm, partner, DLA Piper Jens Munk Plum, partner, Kromann Reumert Christina Heiberg-Grevy, partner, Accura Thomas Dithmer, partner, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith DE FORTÆLLER BL.A. Les artikkel
2. juli 2020 · Energy Supply DKSidste chance for nedsat pris til udbudskonferencen i AarhusTina Braad, Partner, Bech-Bruun Peter Dann Jørgensen, partner, Bird & Bird Jens Munk Plum, partner, Kromann Reumert Mikala Berg Dueholm, partner, DLA PIPER Thomas Dithmer, partner, Kammeradvokaten Advokatvirksomheden Poul Schmith Christina Heiberg-Grevy, partner, Accura SE HELE PROGRAMMET HER: Les artikkel
12. juni 2020Lise Gry Beder blir ny styrelederCARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FONDLise Gry Beder erstatter Hanne Wraae Moos som styreleder hos CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND etter en periode på 2 år. Jens Munk Plum er fortsatt styremedlem.Se mere