7. februar 2005Jens Nibe Hansen forlater styretBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SJens Nibe Hansen forlater styret for BÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S etter en periode på 9 år.Se mere
7. februar 2005Waltraud Hansen blir med i styretBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SWaltraud Hansen erstatter Jens Nibe Hansen i styret for BÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S etter en periode på 6 år.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2003AdresseendringBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S flytter til ny adresse i Kerteminde. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1998 til 31. desember 1998. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
1. september 1998StiftelseBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/SBÅDKOMMISSÆREN HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
30. juli 1998Jens Nibe Hansen forlater styretACH INVEST ApSJens Nibe Hansen forlater styret for ACH INVEST ApS etter en periode på 17 år.Se mere
10. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
11. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGACH INVEST ApSTidligere status: Normal. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere
24. september 1997Regnskap for 1996 offentligjortBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/SBÅDKOMMISSÆREN. KERTEMINDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jens Nibe Hansen er medlem av styret.Se mere