6. septemberErstatning i styretHOLY BEAN ApS4 endringer i styret for HOLY BEAN ApS. Jens Odgaard Olsson er fortsatt styreleder.Se mere
19. augustStiftelseHoly Bean C&C ApSHoly Bean C&C ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Jens Odgaard Olsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenHOLY BEAN ApSPalle Bo Stærmose er ikke lenger registrert som reell eier av HOLY BEAN ApS. Jens Odgaard Olsson er styreleder.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 3.119 Jens Olsson Holding ApSJens Olsson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Odgaard Olsson er medlem af ledelsen.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 724.737 Timm Vladimirs Køkken ApSTimm Vladimirs Køkken ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Odgaard Olsson er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. marsOverskudd på DKK 372.509 HOLY BEAN ApSHOLY BEAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Odgaard Olsson er styreleder.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.GERT NIELSEN A/SGERT NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Odgaard Olsson er medlem av styret.Se mere
24. august 2023Timm Vladimir Nysom Laustsen blir med i ledelsenTimm Vladimirs Køkken ApSTimm Vladimir Nysom Laustsen blir med i ledelsen for Timm Vladimirs Køkken ApS. Jens Odgaard Olsson er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. august 2023Jens Odgaard Olsson blir adm. direktørTimm Vladimirs Køkken ApSJens Odgaard Olsson blir adm. direktør i Timm Vladimirs Køkken ApS.Se mere
23. august 2023Jens Odgaard Olsson blir med i styretGERT NIELSEN A/SJens Odgaard Olsson blir med i styret for GERT NIELSEN A/S.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 89.557 HOLY BEAN ApSHOLY BEAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Odgaard Olsson er styreleder.Se mere
5. juni 2023Underskudd på DKK 33.220 Jens Olsson Holding ApSJens Olsson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Odgaard Olsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Endring i eierkretsenHOLY BEAN ApSPalle Bo Stærmose reduserer sitt reelle eierskap av HOLY BEAN ApS. Jens Odgaard Olsson er styreleder.Se mere
7. februar 2023 · Fødevarefokus.dkNy direktør i Timm Vladimirs køkkenNu er Jens Odgaard Olsson blevet nye direktør i virksomheden. Les artikkel
27. januar 2023Endring i eierkretsenEVERSHELTER ApSJens Odgaard Olsson er ikke lenger registrert som reell eier av EVERSHELTER ApS.Se mere
30. juni 2022Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseJens Olsson Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Odgaard Olsson er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 266.489 HOLY BEAN ApSHOLY BEAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Odgaard Olsson er styreleder.Se mere
4. mai 2022Jens Odgaard Olsson blir med i styretHOLY BEAN ApSJens Odgaard Olsson blir med i styret for HOLY BEAN ApS.Se mere
4. januar 2022Overskudd på DKK 0 Jens Olsson Holding ApSJens Olsson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. desember 2020 til 31. desember 2021. Jens Odgaard Olsson er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021Jens Odgaard Olsson slutter som adm. direktørEVERSHELTER ApSJens Odgaard Olsson slutter som adm. direktør i EVERSHELTER ApS.Se mere