29. juniUnderskudd på DKK 73.861 HCA INK ApSHCA INK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Ole Ambjerg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
14. maiUnderskudd på DKK 23 mio.VEJRØ ApSVEJRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarWilliam Palle forlater styretVEJRØ ApSWilliam Palle forlater styret for VEJRØ ApS etter en periode på 3 år. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 256.519 Prison Ink ApSPrison Ink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 59.998 Kongsmark Event ApSKongsmark Event ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2023Overskudd på DKK 7.766 HCA INK ApSHCA INK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Ole Ambjerg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 24 mio.VEJRØ ApSVEJRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2023AdresseendringPrison Ink ApSPrison Ink ApS flytter fra Odense C til Horsens. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Overskudd på DKK 240.468 Prison Ink ApSPrison Ink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2023Overskudd på DKK 97.560 Kongsmark Event ApSKongsmark Event ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Daniel Vous Kirsgaard forlater ledelsenPrison Ink ApSDaniel Vous Kirsgaard forlater ledelsen for Prison Ink ApS etter en periode på 7 år. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Jens Ole Ambjerg Pedersen blir med i ledelsenVEJRØ ApSJens Ole Ambjerg Pedersen erstatter Jytte Mikkelsen i ledelsen for VEJRØ ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 5.805 HCA INK ApSHCA INK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Ole Ambjerg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. februar 2022Endring i eierkretsenPrison Ink ApSDaniel Vous Kirsgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Prison Ink ApS. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2022AdresseendringKongsmark Event ApSKongsmark Event ApS flytter til ny adresse i Vejle. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Underskudd på DKK 55.445 Prison Ink ApSPrison Ink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021Underskudd på DKK 10.544 Kongsmark Event ApSKongsmark Event ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 2.910 HCA INK ApSHCA INK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Ole Ambjerg Pedersen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mars 2021Endring i eierkretsenHCA INK ApSDaniel Vous Kirsgaard er ikke lenger registrert som reell eier av HCA INK ApS. Jens Ole Ambjerg Pedersen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
15. desember 2020Underskudd på DKK 27.509 Kongsmark Event ApSKongsmark Event ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Ole Ambjerg Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere